INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania na wniosek Marka Fijałkowskiego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego ? slipu do wodowania jednostek pływających, zlokalizowanego na jeziorze Myśliborskim (dz. ew. nr 1, obręb 0001 Myślibórz, gm. Myślibórz, na wysokości granicy z dz. ew. nr 781 i 552, obręb 0002 Myślibórz, gm. Myślibórz) - dokument usunięty |
Tomasz Sztoban |
2019-06-17 11:40:55 |
INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego: Sitno, Ławy, Myślibórz |
Tomasz Sztoban |
2019-06-17 11:40:10 |
Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 286/3, 14/1, Gmina: Myślibórz, obręb Czerników - III Etap (II postępowanie) |
Anna Wesołowska |
2019-06-14 14:29:30 |
Burmistrz Myśliborza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 0002 w Myśliborzu przy ul. Cienista, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 415/2, 415/6, 415/7 i 415/11 |
Tomasz Sztoban |
2019-06-14 14:22:39 |
INFORMACJA o realizacji Programu priorytetowego pt. "Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie" |
Tomasz Ananicz |
2019-06-14 11:59:14 |
OGŁOSZENIE Burmistrza Myśliborza ws. wyborów do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych |
Tomasz Ananicz |
2019-06-14 08:53:12 |
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku Sądu Rejonowego od strony szczytowej południowo-wschodniej, na działkach o nr ewid. gruntu 142/10, 142/13 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz |
Anna Szemiot-Trzecka |
2019-06-13 10:11:08 |
Protokół z Sesji Nr IX/2019 z dn. 29.05.2019 r. |
Tomasz Ananicz |
2019-06-13 09:39:35 |
Wniosek o szacowanie szkód powstałych w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego |
Tomasz Ananicz |
2019-06-12 14:00:13 |
Przemysław Klityński - Zastępca Burmistrza Myśliborza |
Tomasz Ananicz |
2019-06-12 12:39:53 |
Katarzyna Królak - Sekretarz Gminy Myślibórz |
Tomasz Ananicz |
2019-06-12 12:39:12 |
Renata Zioła - Skarbnik Gminy Myślibórz |
Tomasz Ananicz |
2019-06-12 12:38:37 |
Bogusław Bukowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Myśliborzu (powołanie na stanowisko) |
Tomasz Ananicz |
2019-06-12 12:37:18 |
Krzysztof Szawarski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Myśliborzu (odwołanie ze stanowiska) |
Tomasz Ananicz |
2019-06-12 12:36:12 |
Agnieszka Wasiewicz - Wiceprezes zarządu w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu (odwołanie ze stanowiska) |
Tomasz Ananicz |
2019-06-12 12:35:44 |
Spółki gminne |
Tomasz Ananicz |
2019-06-12 12:34:37 |
Janusz Cielecki - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Myśliborzu |
Tomasz Ananicz |
2019-06-12 12:34:06 |
Krzysztof Szawarski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Myśliborzu |
Tomasz Ananicz |
2019-06-12 12:33:11 |
Krzysztof Szawarski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Myśliborzu |
Tomasz Ananicz |
2019-06-12 12:32:50 |
Agnieszka Wasiewicz - Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu |
Tomasz Ananicz |
2019-06-12 12:32:07 |
Spółki gminne |
Tomasz Ananicz |
2019-06-12 12:30:45 |
Joanna Kaczmarek - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych (odwołanie ze stanowiska) |
Tomasz Ananicz |
2019-06-12 12:30:23 |
Prcownicy wydający decyzje w imieniu Burmistrza |
Tomasz Ananicz |
2019-06-12 12:29:47 |
Magdalena Jodko - Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego |
Tomasz Ananicz |
2019-06-12 12:29:11 |
Joanna Kaczmarek - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych |
Tomasz Ananicz |
2019-06-12 12:28:38 |
Monika Kasprzak - Referat Podatków i Opłat Lokalnych |
Tomasz Ananicz |
2019-06-12 12:28:01 |
Agnieszka Kokiel - Referat Podatków i Opłat Lokalnych |
Tomasz Ananicz |
2019-06-12 12:27:27 |
Robert Petruk - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska |
Tomasz Ananicz |
2019-06-12 12:26:40 |
Bożena Rygiel - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego |
Tomasz Ananicz |
2019-06-12 12:26:03 |
Agata Szeliga - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego |
Tomasz Ananicz |
2019-06-12 12:25:20 |
Irena Walas - Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska |
Tomasz Ananicz |
2019-06-12 12:24:35 |
Anna Wolańska - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego |
Tomasz Ananicz |
2019-06-12 12:23:53 |
Małgorzata Antoszczyk - Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 w Myśliborzu |
Tomasz Ananicz |
2019-06-12 12:21:14 |
Gerwatowska Marzena - Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 1 w Myśliborzu |
Tomasz Ananicz |
2019-06-12 12:20:40 |
Dyrektorzy przedszkoli publicznych |
Tomasz Ananicz |
2019-06-12 12:19:27 |
Krystian Pańczuk - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu (odwołanie ze stanowiska) |
Tomasz Ananicz |
2019-06-12 12:18:52 |
Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych |
Tomasz Ananicz |
2019-06-12 12:17:50 |
Rok 2019 |
Tomasz Ananicz |
2019-06-12 12:17:39 |
Magdalena Bogusz - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Myśliborzu |
Tomasz Ananicz |
2019-06-12 12:16:58 |
Błażej Kowzan - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu |
Tomasz Ananicz |
2019-06-12 12:15:20 |